ORTEGA ROMO ISIDRO
Informe ejecutivo de ORTEGA ROMO ISIDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTEGA ROMO ISIDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUDESTE INTERNACIONAL DE METALES SL | Administrador Unico | 24/06/2022 | |
PROMALIA ROMO SL | Administrador Unico | 15/03/2010 | |
PROMALIA ROMO SL | Apoderado | 29/06/2009 |
VINCULACIONES DE ORTEGA ROMO ISIDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA ROMO ISIDRO
Empresa: SUDESTE INTERNACIONAL DE METALES SL
Administrador Unico
- Ortega Romo Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798, L 589, F 37, S 8, H BU 18996, I/A 1 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-09
Empresa: REDEBUR SL
Administrador Mancomunado
- Ortega Romo Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507, L 298, F 75, S 8, H BU 10069, I/A 5 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-09
Empresa: REDEBUR SL
Administrador Mancomunado
- Ortega Romo Isidro
- PEMAANBUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507, L 298, F 74, S 8, H BU 10069, I/A 3 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-09
Empresa: REDEBUR SL
Administrador Mancomunado
- Andres Rojo Francisco Javier
- Ortega Romo Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507, L 298, F 74, S 8, H BU 10069, I/A 3 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-09
Empresa: PROMALIA ROMO SL
Administrador Unico
- Ortega Romo Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26700 , F 113, S 8, H M 481142, I/A 7 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-28
Empresa: PROMALIA ROMO SL
Apoderado
- Ortega Romo Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26700 , F 110, S 8, H M 481142, I/A 3 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-28
Empresa: PROMALIA ROMO SL
Administrador Unico
- Ortega Romo Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 322, F 129, S 8, H BU 10829, I/A 6 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-09
Información de ORTEGA ROMO ISIDRO
Mostramos los datos de ORTEGA ROMO ISIDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA ROMO ISIDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos