ORTEGA PALOMAR JOAQUIN
Informe ejecutivo de ORTEGA PALOMAR JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTEGA PALOMAR JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORTEGA ESTEBAN ASOCIADOS GESTION COMERCIAL SL | Socio Unico | 29/04/2022 | |
ORTEGA ESTEBAN ASOCIADOS GESTION COMERCIAL SL | Administrador Unico | 31/05/2018 | |
ORTEGA ESTEBAN ASOCIADOS GESTION COMERCIAL SL | Apoderado | 19/08/2013 | |
ORTEGAS SOLUCIONES DE MARKETING SL | Administrador Unico | 30/05/2011 |
VINCULACIONES DE ORTEGA PALOMAR JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA PALOMAR JOAQUIN
Socio Único
- Ortega Palomar Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20230 , F 193, S 8, H M 357432, I/A 6 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Administrador Unico
- Ortega Palomar Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20230 , F 192, S 8, H M 357432, I/A 4 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Apoderado
- Ortega Palomar Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20230 , F 190, S 8, H M 357432, I/A 3 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Empresa: ORTEGAS SOLUCIONES DE MARKETING SL
Administrador Unico
- Ortega Palomar Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28897 , F 26, S 8, H M 520332, I/A 1 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
Información de ORTEGA PALOMAR JOAQUIN
Mostramos los datos de ORTEGA PALOMAR JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA PALOMAR JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos