ORTEGA PALLARES ROBERTO
Informe ejecutivo de ORTEGA PALLARES ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTEGA PALLARES ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIP TOES DANCE STUDIO SL | Administrador Unico | 17/12/2019 | |
FAST FEET STUDIO SL | Administrador Unico | 13/12/2019 | |
DAILY DANCE STUDIO SL | Administrador Unico | 13/12/2019 | |
EXPLOMED PLUS SL | Administrador Unico | 10/09/2015 | |
CATALUNYA HABITAT GLOBAL 2002 SL | Administrador Unico | 07/07/2010 |
VINCULACIONES DE ORTEGA PALLARES ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA PALLARES ROBERTO
Empresa: TIP TOES DANCE STUDIO SL
Administrador Unico
- Ortega Pallares Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47159 , F 130, S 8, H B 543108, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-08
Empresa: DAILY DANCE STUDIO SL
Administrador Unico
- Ortega Pallares Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47156 , F 31, S 8, H B 542969, I/A 1 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-08
Empresa: FAST FEET STUDIO SL
Administrador Unico
- Ortega Pallares Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47156 , F 27, S 8, H B 542968, I/A 1 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-08
Empresa: CONSULTING JURIDICO-PERICIAL SL
Apoderado Solidario
- Ortega Pallares Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 71, S 8, H B 491117, I/A 7 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-08
Empresa: CONSULTING JURIDICO-PERICIAL SL
Apoderado Solidario
- Ortega Pallares Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 70, S 8, H B 491117, I/A 5 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-08
Empresa: EXPLOMED PLUS SL
Administrador Unico
- Ortega Pallares Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 82, S 8, H B 403043, I/A 3 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-08
Empresa: CATALUNYA HABITAT GLOBAL 2002 SL
Administrador Unico
- Ortega Pallares Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41552 , F 191, S 8, H B 249717, I/A 9 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-08
Información de ORTEGA PALLARES ROBERTO
Mostramos los datos de ORTEGA PALLARES ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA PALLARES ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos