ORTEGA NIETO RAMON
Informe ejecutivo de ORTEGA NIETO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTEGA NIETO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADOS Y GESTION DE VALORES SA | Apoderado | 19/10/2011 | 20/09/2021 |
NORDKAPP INVERSIONES SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 16/07/2009 | 05/05/2011 |
VINCULACIONES DE ORTEGA NIETO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA NIETO RAMON
Apoderado
- FRANSALIPP SL
- Ortega Nieto Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38198 , F 4, S 8, H M 62069, I/A 143 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-28
Apoderado
- Ortega Nieto Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28960 , F 168, S 8, H M 62069, I/A 105 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-28
Apoderado
- Ortega Nieto Ramon
- Toranzo Serrano Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 49, S 8, H V 102088, I/A 48 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-46
Apoderado
- Ortega Nieto Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8400, L 5690, F 76, S 8, H V 102088, I/A 30 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-46
Información de ORTEGA NIETO RAMON
Mostramos los datos de ORTEGA NIETO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA NIETO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos