ORTEGA MORENO NATALIA
Informe ejecutivo de ORTEGA MORENO NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ORTEGA MORENO NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLUE-GYM SL | Administrador Unico | 25/05/2022 | |
BLUE-GYM SL | Liquidador Unico | 25/05/2022 | 25/05/2022 |
PINTAYME SL | Apoderado | 09/02/2016 | 31/08/2021 |
POLYTAY MAQUINARIA SL | Administrador Unico | 31/05/2013 | 25/11/2014 |
VINCULACIONES DE ORTEGA MORENO NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA MORENO NATALIA
Empresa: BLUE-GYM SL
Liquidador Unico
- Ortega Moreno Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 11, S 8, H LO 4961, I/A 3 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-26
Empresa: BLUE-GYM SL
Administrador Unico
- Ortega Moreno Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 11, S 8, H LO 4961, I/A 3 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-26
Empresa: PINTAYME SL
Apoderado
- Ortega Moreno Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34366 , F 112, S 8, H M 618192, I/A 3 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-28
Empresa: PINTAYME SL
Apoderado
- Ortega Moreno Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34366 , F 111, S 8, H M 618192, I/A 2 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Empresa: POLYTAY MAQUINARIA SL
Administrador Unico
- Ortega Moreno Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21264 , F 103, S 8, H M 377764, I/A 4 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Empresa: POLYTAY MAQUINARIA SL
Administrador Unico
- Ortega Moreno Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21264 , F 103, S 8, H M 377764, I/A 3 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-28
Información de ORTEGA MORENO NATALIA
Mostramos los datos de ORTEGA MORENO NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA MORENO NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos