ORTEGA MORAL CANDIDO
Informe ejecutivo de ORTEGA MORAL CANDIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ORTEGA MORAL CANDIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TYRES MARKET DEL CINCA SL | Liquidador | 24/05/2021 | 19/04/2024 |
TYRES MARKET DEL CINCA SL | Administrador Unico | 21/03/2017 | 24/05/2021 |
TYRES MARKET LA ALMUNIA SL | Administrador Unico | 13/06/2017 | 16/05/2019 |
TYRES MARKET SL | Administrador Unico | 24/11/2015 | 16/05/2019 |
TYRES MARKET SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 26/05/2014 | 15/05/2019 |
TYRES MARKET DEL CINCA SL | Administrador Solidario | 30/12/2015 | 21/03/2017 |
VINCULACIONES DE ORTEGA MORAL CANDIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA MORAL CANDIDO
Empresa: TYRES MARKET DEL CINCA SL
Liquidador
- Ortega Moral Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 133, S 8, H Z 59299, I/A 3 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-50
Empresa: TYRES MARKET DEL CINCA SL
Administrador Unico
- Ortega Moral Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 133, S 8, H Z 59299, I/A 3 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-50
Empresa: TYRES MARKET SL
Administrador Unico
- Ortega Moral Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 17, S 8, H Z 59138, I/A B (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-50
Empresa: TYRES MARKET LA ALMUNIA SL
Administrador Unico
- Ortega Moral Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4259 , F 198, S 8, H Z 62189, I/A B (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-50
Empresa: TYRES MARKET SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Ortega Moral Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992 , F 126, S 8, H Z 55390, I/A B (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-50
Empresa: TYRES MARKET LA ALMUNIA SL
Administrador Unico
- Ortega Moral Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4259 , F 196, S 8, H Z 62189, I/A 1 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-50
Empresa: TYRES MARKET DEL CINCA SL
Administrador Unico
- Ortega Moral Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 132, S 8, H Z 59299, I/A 2 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-50
Empresa: TYRES MARKET DEL CINCA SL
Administrador Solidario
- Florensa Mateu Juan Jose
- Ortega Moral Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 132, S 8, H Z 59299, I/A 2 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-50
Empresa: TYRES MARKET DEL CINCA SL
Administrador Solidario
- Florensa Mateu Juan Jose
- Ortega Moral Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 131, S 8, H Z 59299, I/A 1 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-50
Empresa: TYRES MARKET SL
Administrador Unico
- Ortega Moral Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 16, S 8, H Z 59138, I/A 1 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-50
VER MAS ACTOS
Información de ORTEGA MORAL CANDIDO
Mostramos los datos de ORTEGA MORAL CANDIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA MORAL CANDIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos