ORTEGA MARTINEZ JULIO
Informe ejecutivo de ORTEGA MARTINEZ JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTEGA MARTINEZ JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURACION JJR CUENCA SL | Socio Unico | 14/12/2020 | |
RESTAURACION JJR CUENCA SL | Administrador Unico | 21/01/2019 | |
MERCAJACAR SL | Administrador Unico | 26/10/2010 | |
MERCAJACAR SL | Socio Unico | 13/10/2010 |
VINCULACIONES DE ORTEGA MARTINEZ JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA MARTINEZ JULIO
Empresa: RESTAURACION JJR CUENCA SL
Socio Único
- Ortega Martinez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 207, S 8, H CU 11196, I/A 2 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-16
Empresa: RESTAURACION JJR CUENCA SL
Administrador Unico
- Ortega Martinez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 201, S 8, H CU 11196, I/A 1 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-16
Empresa: MERCAJACAR SL
Administrador Unico
- Ortega Martinez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 277 , F 115, S 8, H CU 3382, I/A 4 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-16
Empresa: MERCAJACAR SL
Administrador Solidario
- Ortega Martinez Julio
- Torralba Cruz Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 277 , F 115, S 8, H CU 3382, I/A 4 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-16
Empresa: MERCAJACAR SL
Socio Único
- Ortega Martinez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 277 , F 115, S 8, H CU 3382, I/A 3 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-16
Información de ORTEGA MARTINEZ JULIO
Mostramos los datos de ORTEGA MARTINEZ JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA MARTINEZ JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos