ORTEGA MACIAS RITA MARIA
Informe ejecutivo de ORTEGA MACIAS RITA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTEGA MACIAS RITA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA CANARIA DE PROMOCIONES MOBILIARIAS SL | Presidente | 12/03/2015 | |
COMPAÑIA CANARIA DE PROMOCIONES MOBILIARIAS SL | Consejero | 12/03/2015 | |
ANIDIA SA | Consejero | 19/01/2009 | 11/03/2015 |
VINCULACIONES DE ORTEGA MACIAS RITA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA MACIAS RITA MARIA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diaz Ortega Carlos Alberto
- Diaz Ortega Jose Javier
- Diaz Ortega Manuel Alexis
- Ortega Macias Rita Maria
Presidente
- Ortega Macias Rita Maria
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 135, S 8, H GC 870, I/A 10 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-35
Empresa: ANIDIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 168, S 8, H GC 1048, I/A 38 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-35
Empresa: ANIDIA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 168, S 8, H GC 1048, I/A 37 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-35
Empresa: ANIDIA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 167, S 8, H GC 1048, I/A 34 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-35
Empresa: ANIDIA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 167, S 8, H GC 1048, I/A 34 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-35
Información de ORTEGA MACIAS RITA MARIA
Mostramos los datos de ORTEGA MACIAS RITA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA MACIAS RITA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos