ORTEGA HARO NATALIA
Informe ejecutivo de ORTEGA HARO NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ORTEGA HARO NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA HARO NATALIA
Empresa: MINISTRY OF ENGLISH SL
Apoderado
- Ortega Haro Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1607 , F 209, S 8, H TO 37444, I/A 4 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-45
Empresa: MINISTRY OF ENGLISH SL
Administrador Unico
- Ortega Haro Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1607 , F 209, S 8, H TO 37444, I/A 3 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-45
Empresa: ACADEMIA ORTEGA SL
Administrador Unico
- Ortega Haro Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 631 , F 86, S 8, H CU 9312, I/A 1 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-16
Empresa: ACADEMIA ORTEGA SL
Socio Único
- Ortega Haro Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 631 , F 86, S 8, H CU 9312, I/A 1 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-16
Empresa: OPPORTUNITY TEACHER SL
Administrador Unico
- Ortega Haro Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 631 , F 75, S 8, H CU 9311, I/A 1 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-16
Empresa: OPPORTUNITY TEACHER SL
Socio Único
- Ortega Haro Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 631 , F 75, S 8, H CU 9311, I/A 1 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-16
Información de ORTEGA HARO NATALIA
Mostramos los datos de ORTEGA HARO NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA HARO NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos