ORTEGA GRANDE ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de ORTEGA GRANDE ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ORTEGA GRANDE ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTONADOCK SL | Presidente | 31/05/2023 | |
ALTONADOCK SL | Consejero Delegado | 31/05/2023 | |
ALTONADOCK SL | Consejero | 31/05/2023 | |
NATATEX SL | Socio Unico | 12/02/2019 | |
NATATEX SL | Administrador Unico | 12/02/2019 | |
VICTORIA ROCKERA SL | Presidente | 07/10/2015 | |
VICTORIA ROCKERA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 07/10/2015 | |
VICTORIA ROCKERA SL | Consejero | 07/10/2015 | |
XANER 2010 SL | Administrador Solidario | 04/02/2011 |
VINCULACIONES DE ORTEGA GRANDE ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA GRANDE ANGEL LUIS
Empresa: ALTONADOCK SL
Consejero Delegado
- Ortega Grande Angel Luis
Consejero
- Ortega Grande Angel Luis
- Ortega Grande Maria Del Pilar
- RACARTERAN SL
Presidente
- Ortega Grande Angel Luis
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28968 , F 44, S 8, H M 521639, I/A 10 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-28
Empresa: ALTONADOCK SL
Administrador Unico
- Ortega Grande Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28968 , F 44, S 8, H M 521639, I/A 10 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-28
Empresa: NATATEX SL
Administrador Unico
- Ortega Grande Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38639 , F 220, S 8, H M 687164, I/A 1 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: NATATEX SL
Socio Único
- Ortega Grande Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38639 , F 220, S 8, H M 687164, I/A 1 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: LA ALTONA CLOTHING SL
Administrador Unico
- Ortega Grande Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28968 , F 39, S 8, H M 521639, I/A 4 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-28
Empresa: DENDRICASA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Fraile Pedro Humberto
- Ortega Grande Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22092 , F 151, S 8, H M 394070, I/A 4 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: VICTORIA ROCKERA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Navarro Roca Regina
- Navarro Roca Victor
- Ortega Grande Angel Luis
Consejero
- Navarro Roca Regina
- Navarro Roca Victor
- Ortega Grande Angel Luis
Presidente
- Ortega Grande Angel Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33928 , F 81, S 8, H M 610570, I/A 1 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
Empresa: LA ALTONA CLOTHING SL
Apoderado
- Ortega Grande Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28968 , F 39, S 8, H M 521639, I/A 3 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Empresa: EL ORIGEN DEL AGUA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Fraile Pedro Humberto
- Ortega Grande Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27683 , F 210, S 8, H M 498904, I/A 4 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-28
Empresa: EL ORIGEN DEL AGUA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Fraile Pedro Humberto
- Ortega Grande Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27683 , F 209, S 8, H M 498904, I/A 3 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
VER MAS ACTOS
Información de ORTEGA GRANDE ANGEL LUIS
Mostramos los datos de ORTEGA GRANDE ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA GRANDE ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos