ORTEGA GONZALEZ SERGIO
Informe ejecutivo de ORTEGA GONZALEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTEGA GONZALEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIELO PICOS DE EUROPA SAN VICENTE DE LA BARQUERA SRL | Socio Unico | 21/07/2021 |
VINCULACIONES DE ORTEGA GONZALEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA GONZALEZ SERGIO
Administrador Unico
- Ortega Gonzalez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 999 , F 12, S 8, H S 6449, I/A 11 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-39
Socio Único
- Ortega Gonzalez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 999 , F 12, S 8, H S 6449, I/A 10 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-39
Administrador Unico
- Ortega Gonzalez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 999 , F 11, S 8, H S 6449, I/A 8 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-39
Administrador Solidario
- Ortega Gonzalez Alejandro
- Ortega Gonzalez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 999 , F 11, S 8, H S 6449, I/A 8 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-39
Administrador Solidario
- Ortega Gonzalez Alejandro
- Ortega Gonzalez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573 , F 93, S 8, H S 6449, I/A 7 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-39
Información de ORTEGA GONZALEZ SERGIO
Mostramos los datos de ORTEGA GONZALEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA GONZALEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos