ORTEGA GARCIA JOSE JUAN
Informe ejecutivo de ORTEGA GARCIA JOSE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ORTEGA GARCIA JOSE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUESOVENTURA SL | Apoderado | 15/05/2024 | |
IMBORGA SL | Administrador Unico | 30/04/2024 | |
URBAN SUITES & RESIDENCES SL | Administrador Unico | 31/05/2017 | 03/10/2017 |
VINCULACIONES DE ORTEGA GARCIA JOSE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA GARCIA JOSE JUAN
Empresa: QUESOVENTURA SL
Apoderado
- Ortega Garcia Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 16821, I/A 8 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-35
Empresa: IMBORGA SL
Administrador Unico
- Ortega Garcia Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 165, S 8, H GC 34237, I/A 5 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-35
Empresa: URBAN SUITES & RESIDENCES SL
Administrador Unico
- Ortega Garcia Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 164, S 8, H GC 52773, I/A 2 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-35
Empresa: URBAN SUITES & RESIDENCES SL
Administrador Unico
- Ortega Garcia Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 162, S 8, H GC 52773, I/A 1 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-35
Información de ORTEGA GARCIA JOSE JUAN
Mostramos los datos de ORTEGA GARCIA JOSE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA GARCIA JOSE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos