ORTEGA GARCIA JORGE
Informe ejecutivo de ORTEGA GARCIA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTEGA GARCIA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EOS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 13/12/2023 | |
ATRAM ASSET I SL | Apoderado Mancomunado | 13/12/2023 | |
ATRAM ASSET II SL | Apoderado Mancomunado | 13/12/2023 | |
ENERGIA PROPIA SL | Administrador Unico | 13/06/2023 | |
INSTALACIONES ELECTROJOG VALLES SL | Administrador Unico | 12/04/2021 | |
MONTAJES INTEGRALES FLANDER SL | Administrador Unico | 15/01/2018 |
VINCULACIONES DE ORTEGA GARCIA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA GARCIA JORGE
Empresa: EOS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Ortega Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 219, S 8, H C 47145, I/A 42 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-15
Empresa: ATRAM ASSET II SL
Apoderado Mancomunado
- Ortega Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3786 , F 93, S 8, H C 60257, I/A 17 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-15
Empresa: ATRAM ASSET I SL
Apoderado Mancomunado
- Ortega Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 53, S 8, H C 59547, I/A 28 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-15
Empresa: ENERGIA PROPIA SL
Administrador Unico
- Ortega Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39521 , F 212, S 8, H M 701667, I/A 2 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-28
Empresa: ORTEGA E HIJOS EL PICA SL
Administrador Solidario
- Ortega Garcia Jorge
- Ortega Garcia Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3593 , F 116, S 8, H M 60577, I/A 7 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Empresa: INSTALACIONES ELECTROJOG VALLES SL
Administrador Unico
- Ortega Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47757 , F 101, S 8, H B 561441, I/A 1 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-08
Empresa: MONTAJES INTEGRALES FLANDER SL
Administrador Unico
- Ortega Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36995 , F 214, S 8, H M 661049, I/A 1 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Información de ORTEGA GARCIA JORGE
Mostramos los datos de ORTEGA GARCIA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA GARCIA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos