ORTEGA FERNANDEZ MARIA
Informe ejecutivo de ORTEGA FERNANDEZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTEGA FERNANDEZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMAY GESTION SL | Administrador Unico | 21/10/2020 | |
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2017 | |
EDUCA CONSULTING SL | Administrador Unico | 29/09/2014 | |
YUKON SL | Socio Unico | 07/07/2014 | |
GRUPO INMOBILIARIO YOKO SL | Socio Unico | 05/05/2014 | |
EDUCA CONSULTING SL | Socio Unico | 09/03/2010 |
VINCULACIONES DE ORTEGA FERNANDEZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA FERNANDEZ MARIA
Empresa: SAMAY GESTION SL
Administrador Unico
- Ortega Fernandez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4324 , F 198, S 8, H A 171528, I/A 1 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-03
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45823 , F 3, S 8, H B 41232, I/A 994 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
Empresa: GRUPO INSEOR SL
Socio Único
- Ortega Fernandez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 181, S 8, H A 142309, I/A 1 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-03
Empresa: EDUCA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Ortega Fernandez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27500 , F 114, S 8, H M 495498, I/A 3 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Empresa: YUKON SL
Socio Único
- Ortega Fernandez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 54, S 8, H A 16269, I/A 8 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-03
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO YOKO SL
Socio Único
- Ortega Fernandez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 94, S 8, H A 7225, I/A 7 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-03
Empresa: YOKONO EUROPE SL
Socio Único
- Ortega Fernandez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 144, S 8, H A 138242, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-03
Empresa: EDUCA CONSULTING SL
Socio Único
- Ortega Fernandez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27500 , F 111, S 8, H M 495498, I/A 1 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Información de ORTEGA FERNANDEZ MARIA
Mostramos los datos de ORTEGA FERNANDEZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA FERNANDEZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos