ORTEGA FERNANDEZ EUGENIO LUIS
Informe ejecutivo de ORTEGA FERNANDEZ EUGENIO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTEGA FERNANDEZ EUGENIO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANARIAS SOFTMACPC SL | Administrador Unico | 11/07/2018 | |
INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE INTERINSULAR SL | Socio Unico | 16/10/2009 | |
INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE INTERINSULAR SL | Administrador Unico | 16/10/2009 |
VINCULACIONES DE ORTEGA FERNANDEZ EUGENIO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA FERNANDEZ EUGENIO LUIS
Empresa: CANARIAS SOFTMACPC SL
Administrador Unico
- Ortega Fernandez Eugenio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2135 , F 189, S 8, H GC 50980, I/A 2 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-35
Empresa: WYSIWYG EXPRESS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Lopez Carlos
- Ortega Fernandez Eugenio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 122, S 8, H GC 47946, I/A 2 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-35
Empresa: WYSIWYG EXPRESS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Lopez Carlos
- Ortega Fernandez Eugenio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 121, S 8, H GC 47946, I/A 1 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-35
Administrador Unico
- Ortega Fernandez Eugenio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 27, S 8, H GC 30672, I/A 6 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-35
Administrador Mancomunado
- Ortega Fernandez Carlos Javier
- Ortega Fernandez Eugenio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 27, S 8, H GC 30672, I/A 6 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-35
Socio Único
- Ortega Fernandez Eugenio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 27, S 8, H GC 30672, I/A 6 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-35
Información de ORTEGA FERNANDEZ EUGENIO LUIS
Mostramos los datos de ORTEGA FERNANDEZ EUGENIO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA FERNANDEZ EUGENIO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos