ORTEGA ESTRELLA ANTONIO
Informe ejecutivo de ORTEGA ESTRELLA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTEGA ESTRELLA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECICLADOS LA ESTRELLA SL | Apoderado | 16/01/2012 |
VINCULACIONES DE ORTEGA ESTRELLA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA ESTRELLA ANTONIO
Empresa: RECICLADOS LA ESTRELLA SL
Administrador Unico
- Ortega Estrella Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 171, S 8, H J 19022, I/A 4 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-23
Empresa: RECICLADOS LA ESTRELLA SL
Administrador Unico
- Ortega Estrella Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 171, S 8, H J 19022, I/A 3 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-23
Empresa: RECICLADOS LA ESTRELLA SL
Apoderado
- Ortega Estrella Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 170, S 8, H J 19022, I/A 2 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-23
Información de ORTEGA ESTRELLA ANTONIO
Mostramos los datos de ORTEGA ESTRELLA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA ESTRELLA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos