ORTEGA DEL AMO JESUS
Informe ejecutivo de ORTEGA DEL AMO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTEGA DEL AMO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORTHIGO APARCAMIENTOS Y ALQUILERES SL | Consejero Delegado Solidario | 17/05/2021 | |
ORTHIGO APARCAMIENTOS Y ALQUILERES SL | Presidente | 17/05/2021 | |
ORTHIGO APARCAMIENTOS Y ALQUILERES SL | Consejero | 17/05/2021 | |
ORTHIGO SA | Consejero Delegado Solidario | 10/10/2011 | |
ORTHIGO SA | Presidente | 10/10/2011 | |
ORTHIGO SA | Consejero | 10/10/2011 |
VINCULACIONES DE ORTEGA DEL AMO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA DEL AMO JESUS
Empresa: ORTHIGO SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Obra Martinez Maria Pilar
- Ortega De La Obra Miguel
- Ortega Del Amo Jesus
Consejero
- De La Obra Martinez Maria Pilar
- Ortega De La Obra Miguel
- Ortega De La Obra Paloma
- Ortega Del Amo Jesus
Presidente
- Ortega Del Amo Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41912 , F 5, S 8, H M 23328, I/A 16 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Consejero Delegado Solidario
- De La Obra Martinez Maria Pilar
- Ortega De La Obra Maria Pilar
- Ortega De La Obra Miguel
- Ortega Del Amo Jesus
Presidente
- Ortega Del Amo Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41911 , F 78, S 8, H M 742178, I/A 2 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Consejero
- De La Obra Martinez Maria Pilar
- Ortega De La Obra Maria Pilar
- Ortega De La Obra Miguel
- Ortega Del Amo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41911 , F 71, S 8, H M 742178, I/A 1 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: ORTHIGO SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Obra Martinez Maria Pilar
- Ortega De La Obra Miguel
- Ortega Del Amo Jesus
Consejero
- De La Obra Martinez Maria Pilar
- Ortega De La Obra Miguel
- Ortega De La Obra Paloma
- Ortega Del Amo Jesus
Presidente
- Ortega Del Amo Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237 , F 84, S 8, H M 23328, I/A 14 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
Empresa: ORTHIGO SA
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
- De La Obra Martinez Maria Pilar
- Ortega De La Obra Miguel
- Ortega Del Amo Jesus
Consejero
- De La Obra Martinez Maria Pilar
- Ortega De La Obra Miguel
- Ortega De La Obra Paloma
- Ortega Del Amo Jesus
Presidente
- Ortega Del Amo Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237 , F 84, S 8, H M 23328, I/A 13 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Empresa: ORTHIGO SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Obra Martinez Maria Pilar
- Ortega De La Obra Ana
- Ortega De La Obra Miguel
- Ortega Del Amo Jesus
Consejero
Presidente
- Ortega Del Amo Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237 , F 84, S 8, H M 23328, I/A 13 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Empresa: ORTHIGO SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Obra Martinez Maria Pilar
- Ortega De La Obra Ana
- Ortega De La Obra Miguel
- Ortega Del Amo Jesus
Consejero
Presidente
- Ortega Del Amo Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237 , F 83, S 8, H M 23328, I/A 12 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
Información de ORTEGA DEL AMO JESUS
Mostramos los datos de ORTEGA DEL AMO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA DEL AMO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos