ORTEGA CUESTA MARIA-JOSE
Informe ejecutivo de ORTEGA CUESTA MARIA-JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTEGA CUESTA MARIA-JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL CODINA SA | Apoderado Solidario | 14/03/2023 | |
HOTEL CODINA SA | Vicepresidente | 10/07/2018 | 02/09/2022 |
HOTEL CODINA SA | Consejero | 10/07/2018 | 02/09/2022 |
HOTEL CODINA SA | Vicepresidente | 17/10/2013 | 10/07/2018 |
HOTEL CODINA SA | Consejero | 17/10/2013 | 10/07/2018 |
HOTEL CODINA SA | Consejero | 21/06/2012 | 17/10/2013 |
HOTEL CODINA SA | Vicepresidente | 21/06/2012 |
VINCULACIONES DE ORTEGA CUESTA MARIA-JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA CUESTA MARIA-JOSE
Empresa: HOTEL CODINA SA
Apoderado Solidario
- Goenaga Errasti Lucila
- Goenaga Errasti Lucila
- Ortega Cuesta Maria-jose
- Ortega Cuesta Maria-jose
- Ortega Cuesta Rosa-maria
- Ortega Cuesta Rosa-maria
- Ortiz De Zarate Barrenechea Luis Carlos
- Ortiz De Zarate Barrenechea Luis Carlos
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 166, S 8, H SS 2828, I/A 26 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-20
Empresa: HOTEL CODINA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ortega Cuesta Maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 165, S 8, H SS 2828, I/A 22 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-20
Empresa: HOTEL CODINA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ortega Cuesta Maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 164, S 8, H SS 2828, I/A 20 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-20
Empresa: HOTEL CODINA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ortega Cuesta Maria-jose
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 164, S 8, H SS 2828, I/A 20 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-20
Empresa: HOTEL CODINA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ortega Cuesta Maria-jose
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 163, S 8, H SS 2828, I/A 19 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-20
Empresa: HOTEL CODINA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 163, S 8, H SS 2828, I/A 19 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-20
Empresa: HOTEL CODINA SA
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 163, S 8, H SS 2828, I/A 18 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-20
Empresa: HOTEL CODINA SA
Presidente
Vicepresidente
- Ortega Cuesta Maria-jose
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 163, S 8, H SS 2828, I/A 18 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-20
Información de ORTEGA CUESTA MARIA-JOSE
Mostramos los datos de ORTEGA CUESTA MARIA-JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA CUESTA MARIA-JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos