ORTEGA CORBALAN LAURA
Informe ejecutivo de ORTEGA CORBALAN LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTEGA CORBALAN LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COTY BEAUTY SPAIN SL | Apoderado Solidario | 29/05/2019 | |
COTY SPAIN SL | Apoderado Solidario | 28/05/2019 | |
COTY SPAIN SL | Apoderado Solidario | 08/05/2017 | |
COTY BEAUTY SPAIN SL | Apoderado | 18/04/2017 |
VINCULACIONES DE ORTEGA CORBALAN LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA CORBALAN LAURA
Empresa: COTY BEAUTY SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Ortega Corbalan Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46644 , F 128, S 8, H B 526414, I/A 159 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: COTY SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Ortega Corbalan Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46470 , F 217, S 8, H B 203172, I/A 58 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: COTY SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Ortega Corbalan Laura
- Prats Roldos Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45334 , F 181, S 8, H B 203172, I/A 38 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-08
Empresa: PRODUCTOS COSMETICOS SL
Apoderado
- Ortega Corbalan Laura
- Rubio Gil Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34321 , F 195, S 8, H M 56771, I/A 147 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
Empresa: HFC PRESTIGE PRODUCTS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Ortega Corbalan Laura
- Prats Roldos Laura
- Rubio Gil Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34266 , F 15, S 8, H M 386319, I/A 55 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
Información de ORTEGA CORBALAN LAURA
Mostramos los datos de ORTEGA CORBALAN LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA CORBALAN LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos