ORTEGA CASAS DANIEL EMILIO
Informe ejecutivo de ORTEGA CASAS DANIEL EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTEGA CASAS DANIEL EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAIDOTRIBO SL | Administrador Unico | 16/01/2020 | |
PAIDOTRIBO SL | Apoderado Solidario | 17/03/2016 | |
PARRAMON PAIDOTRIBO SL | Apoderado | 19/06/2012 |
VINCULACIONES DE ORTEGA CASAS DANIEL EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA CASAS DANIEL EMILIO
Empresa: PAIDOTRIBO SL
Administrador Unico
- Ortega Casas Daniel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285 , F 101, S 8, H Z 62798, I/A 4 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-50
Empresa: PAIDOTRIBO SL
Apoderado Solidario
- Ortega Casas Daniel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44094 , F 41, S 8, H B 22045, I/A 14 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
Empresa: PARRAMON PAIDOTRIBO SL
Apoderado
- Ortega Casas Daniel Emilio
- Sagimon Granados Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43203 , F 117, S 8, H B 426776, I/A 2 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
Información de ORTEGA CASAS DANIEL EMILIO
Mostramos los datos de ORTEGA CASAS DANIEL EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA CASAS DANIEL EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos