ORTEGA CALLE CRISTINA
Informe ejecutivo de ORTEGA CALLE CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTEGA CALLE CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEL20 CREACION E IDEAS SL | Administrador Solidario | 16/08/2018 | 10/03/2021 |
GLOBALEX GESTION Y SERVICIO SL | Administrador Unico | 26/03/2013 | 19/08/2020 |
VINCULACIONES DE ORTEGA CALLE CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA CALLE CRISTINA
Empresa: INTEL20 CREACION E IDEAS SL
Administrador Solidario
- Ortega Calle Cristina
- Ortega Calle Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015, L 842, F 70, S 8, H CC 15112, I/A 2 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-10
Empresa: GLOBALEX GESTION Y SERVICIO SL
Administrador Unico
- Ortega Calle Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 630, F 111, S 8, H CC 10996, I/A 4 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-10
Empresa: INTEL20 CREACION E IDEAS SL
Administrador Solidario
- Ortega Calle Cristina
- Ortega Calle Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015, L 842, F 66, S 8, H CC 15112, I/A 1 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-10
Empresa: GLOBALEX GESTION Y SERVICIO SL
Administrador Unico
- Ortega Calle Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 630, F 111, S 8, H CC 10996, I/A 3 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-10
Información de ORTEGA CALLE CRISTINA
Mostramos los datos de ORTEGA CALLE CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA CALLE CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos