ORTEGA CABALLER JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de ORTEGA CABALLER JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTEGA CABALLER JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTELLAR 96 SA | Consejero Delegado Solidario | 29/11/2017 | |
CASTELLAR 96 SA | Presidente | 15/09/2017 | |
CASTELLAR 96 SA | Consejero | 15/09/2017 |
VINCULACIONES DE ORTEGA CABALLER JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA CABALLER JOSE VICENTE
Empresa: CASTELLAR 96 SA
Consejero Delegado Solidario
- Ortega Caballer Jose Vicente
- Ortega Caballer Maria Amparo
Consejero
- Ortega Caballer Jose Vicente
- Ortega Caballer Maria Amparo
- Ortega Caballer Maria Isabel
- Ortega Caballer Rafael
Presidente
- Ortega Caballer Jose Vicente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5752, L 3059, F 85, S 8, H V 53501, I/A 9 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-46
Empresa: 02 ORTEGA ARQUITECTOS SL
Liquidador Solidario
- Ortega Caballer Jose Vicente
- Ortega Ramon Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7407, L 4708, F 34, S 8, H V 88254, I/A 2 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-46
Empresa: 02 ORTEGA ARQUITECTOS SL
Administrador Solidario
- Ortega Caballer Jose Vicente
- Ortega Ramon Diego
Liquidador Solidario
- Ortega Caballer Jose Vicente
- Ortega Ramon Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7407, L 4708, F 34, S 8, H V 88254, I/A 2 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-46
Empresa: CASTELLAR 96 SA
Consejero Delegado Solidario
- Ortega Caballer Jose Vicente
- Ortega Caballer Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5752, L 3059, F 85, S 8, H V 53501, I/A 8 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-46
Empresa: CASTELLAR 96 SA
Consejero
- Ortega Caballer Jose Vicente
- Ortega Caballer Maria Amparo
- Ortega Caballer Maria Isabel
- Ortega Caballer Rafael
Presidente
- Ortega Caballer Jose Vicente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5752, L 3059, F 85, S 8, H V 53501, I/A 7 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-46
Empresa: CASTELLAR 96 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ortega Caballer Jose Vicente
- PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATALA SA
Consejero
- Climent Catala Juan Carlos
- Ortega Caballer Jose Vicente
- Ortega Caballer Rafael
- PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATALA SA
Presidente
Secretario
- Ortega Caballer Jose Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5752, L 3059, F 84, S 8, H V 53501, I/A 6 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-46
Información de ORTEGA CABALLER JOSE VICENTE
Mostramos los datos de ORTEGA CABALLER JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA CABALLER JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos