ORTEGA BORRALLO ANTONIO
Informe ejecutivo de ORTEGA BORRALLO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ORTEGA BORRALLO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA BORRALLO ANTONIO
Empresa: LA SUERTE DEL 5 SL
Apoderado
- Ortega Borrallo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GU 9341, I/A 4 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-19
Empresa: LA SUERTE DEL 5 SL
Administrador Unico
- Ortega Borrallo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 195, S 8, H GU 9341, I/A 3 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-19
Empresa: XTREME HOBBY SL
Liquidador
- Ortega Borrallo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 402 , F 209, S 8, H GU 4737, I/A 4 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-19
Empresa: XTREME HOBBY SL
Administrador Unico
- Ortega Borrallo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 402 , F 209, S 8, H GU 4737, I/A 4 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-19
Empresa: LA SUERTE DEL 5 SL
Administrador Unico
- Ortega Borrallo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 192, S 8, H GU 9341, I/A 1 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-19
Empresa: LA SUERTE DEL 5 SL
Socio Único
- Ortega Borrallo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 192, S 8, H GU 9341, I/A 1 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-19
Información de ORTEGA BORRALLO ANTONIO
Mostramos los datos de ORTEGA BORRALLO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA BORRALLO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos