ORTEGA BALLESTEROS MARTIN
Informe ejecutivo de ORTEGA BALLESTEROS MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTEGA BALLESTEROS MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORBACE CONSTRUCTORES SL | Administrador Mancomunado | 04/10/2017 | |
ORBACE CONSTRUCTORES SL | Apoderado | 07/02/2017 | |
OBACON SA | Administrador Unico | 27/04/2012 | |
OBACON SA | Apoderado | 11/05/2010 |
VINCULACIONES DE ORTEGA BALLESTEROS MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA BALLESTEROS MARTIN
Empresa: ORBACE CONSTRUCTORES SL
Administrador Mancomunado
- Ortega Ballesteros Jose
- Ortega Ballesteros Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 219, S 8, H GR 49527, I/A 3 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-18
Empresa: ORBACE CONSTRUCTORES SL
Administrador Mancomunado
- Ortega Ballesteros Jose
- Ortega Ballesteros Martin
- Ortega Ballesteros Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 219, S 8, H GR 49527, I/A 3 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-18
Empresa: ORBACE CONSTRUCTORES SL
Apoderado
- Ortega Ballesteros Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 218, S 8, H GR 49527, I/A 2 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-18
Empresa: ORBACE CONSTRUCTORES SL
Administrador Mancomunado
- Ortega Ballesteros Jose
- Ortega Ballesteros Martin
- Ortega Ballesteros Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 218, S 8, H GR 49527, I/A 1 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-18
Empresa: OBACON SA
Administrador Unico
- Ortega Ballesteros Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 174, S 8, H GR 3361, I/A 12 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-18
Empresa: OBACON SA
Apoderado
- Ortega Ballesteros Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 174, S 8, H GR 3361, I/A 11 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-18
Información de ORTEGA BALLESTEROS MARTIN
Mostramos los datos de ORTEGA BALLESTEROS MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA BALLESTEROS MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos