ORTEGA ALCARAZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de ORTEGA ALCARAZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ORTEGA ALCARAZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLIATE GEOGRAPHIC SL | Apoderado Mancomunado | 08/01/2010 |
VINCULACIONES DE ORTEGA ALCARAZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA ALCARAZ ALEJANDRO
Empresa: PLETTAC ELECTRONICS SISTEMAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ortega Alcaraz Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30605 , F 7, S 8, H M 61826, I/A 70 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: PLETTAC ELECTRONICS SOLUCIONES SA
Apoderado Mancomunado
- Ortega Alcaraz Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21652 , F 220, S 8, H M 385478, I/A 15 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: PLETTAC ELECTRONICS SEGURIDAD SA
Apoderado
- Estruch Manchon Jorge
- Ortega Alcaraz Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28166 , F 205, S 8, H M 165894, I/A 48 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-28
Empresa: PLETTAC ELECTRONICS SISTEMAS SA
Apoderado
- Estruch Manchon Jorge
- Ortega Alcaraz Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 119, S 8, H M 61826, I/A 62 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-28
Empresa: PLETTAC ELECTRONICS SISTEMAS SA
Apoderado Mancomunado
- Estruch Manchon Jorge
- Ortega Alcaraz Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 118, S 8, H M 61826, I/A 61 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-28
Empresa: PLETTAC ELECTRONICS PCI SA
Apoderado Mancomunado
- Estruch Manchon Jorge
- Ortega Alcaraz Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23786 , F 8, S 8, H M 392832, I/A 11 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28
Empresa: PLETTAC ELECTRONICS PCI SA
Apoderado
- Estruch Manchon Jorge
- Ortega Alcaraz Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23786 , F 8, S 8, H M 392832, I/A 10 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28
Empresa: PLETTAC ELECTRONICS SOLUCIONES SA
Apoderado
- Estruch Manchon Jorge
- Ortega Alcaraz Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21652 , F 219, S 8, H M 385478, I/A 12 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
Empresa: PLETTAC ELECTRONICS SOLUCIONES SA
Apoderado Mancomunado
- Estruch Manchon Jorge
- Ortega Alcaraz Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21652 , F 219, S 8, H M 385478, I/A 11 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
Empresa: ALLIATE GEOGRAPHIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Estruch Manchon Jorge
- Nobre Garcia Jose Manuel
- Ortega Alcaraz Alejandro
- Scagnetti Hugo Sebastian
- Serrano Garcia Javier
Apoderado
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23138 , F 126, S 8, H M 414694, I/A 7 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Información de ORTEGA ALCARAZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de ORTEGA ALCARAZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA ALCARAZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos