ORTE MARTINEZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de ORTE MARTINEZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ORTE MARTINEZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUERCUS INVERSIONES Y DESARROLLOS SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 06/10/2021 | |
QUERCUS INVERSIONES Y DESARROLLOS SL | Presidente | 06/10/2021 | |
QUERCUS INVERSIONES Y DESARROLLOS SL | Consejero | 06/10/2021 | |
VORTICE CONSULTING SL | Administrador Solidario | 13/07/2016 |
VINCULACIONES DE ORTE MARTINEZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTE MARTINEZ JOSE MANUEL
Empresa: QUERCUS INVERSIONES Y DESARROLLOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- INVERROC SL
- Orte Martinez Jose Manuel
Consejero
- Fandos Heredia Juan Carlos
- INVERSIONES GIL BAYONA SL
- Orte Martinez Jose Manuel
Presidente
- Orte Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4162 , F 171, S 8, H Z 59768, I/A 6 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-50
Empresa: ESTUDIO TECNICO DE INVERSIONES SA
Liquidador Solidario
- INVERROC SL
- Orte Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 154, S 8, H Z 1209, I/A 71 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-50
Empresa: ESTUDIO TECNICO DE INVERSIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- INVERROC SL
- Orte Martinez Jose Manuel
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Orte Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 154, S 8, H Z 1209, I/A 71 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-50
Empresa: ESTUDIO TECNICO DE INVERSIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- INVERROC SL
- Orte Martinez Jose Manuel
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 107, S 8, H Z 1209, I/A 69 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-50
Empresa: INVERSIONES SERRABLO SICAV
Consejero
- Orte Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23385 , F 136, S 8, H M 26032, I/A 60 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-28
Empresa: QUERCUS INVERSIONES Y DESARROLLOS SL
Administrador Solidario
- Bayona Uriel Esteban Angel
- Orte Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4162 , F 170, S 8, H Z 59768, I/A 5 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-50
Empresa: ESTUDIO TECNICO DE INVERSIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- INVERROC SL
- Orte Martinez Jose Manuel
Consejero
- Orte Martinez Jose Manuel
Vicepresidente
- Orte Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 106, S 8, H Z 1209, I/A 67 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-50
Empresa: QUERCUS INVERSIONES Y DESARROLLOS SL
Administrador Solidario
- Bayona Uriel Esteban Angel
- Orte Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4162 , F 169, S 8, H Z 59768, I/A 3 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-50
Empresa: QUERCUS INVERSIONES Y DESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Orte Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4162 , F 169, S 8, H Z 59768, I/A 3 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-50
Empresa: INVERSIONES SERRABLO SICAV
Auditor
Consejero
- Bayona Uriel Esteban
- Bayona Uriel Jesus
- Martinez Ortego Miguel Angel
- Orte Martinez Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23385 , F 135, S 8, H M 26032, I/A 57 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
VER MAS ACTOS
Información de ORTE MARTINEZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de ORTE MARTINEZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTE MARTINEZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos