ORSTADIUS CARL FREDRIK
Informe ejecutivo de ORSTADIUS CARL FREDRIK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORSTADIUS CARL FREDRIK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKF ESPAÑOLA SA | Consejero | 11/09/2015 | 24/04/2019 |
SKF ESPAÑOLA SA | Presidente | 06/06/2016 | 24/04/2019 |
SKF ESPAÑOLA SA | Consejero | 02/02/2011 | 11/09/2015 |
VINCULACIONES DE ORSTADIUS CARL FREDRIK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORSTADIUS CARL FREDRIK
Empresa: SKF ESPAÑOLA SA
Consejero
- Orstadius Carl Fredrik
Presidente
- Orstadius Carl Fredrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 94, S 8, H NA 9759, I/A 102 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-31
Empresa: SKF ESPAÑOLA SA
Consejero
Presidente
- Orstadius Carl Fredrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 92, S 8, H NA 9759, I/A 95 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: SKF ESPAÑOLA SA
Consejero
- Orstadius Carl Fredrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 92, S 8, H NA 9759, I/A 93 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-31
Empresa: SKF ESPAÑOLA SA
Consejero
- Orstadius Carl Fredrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 92, S 8, H NA 9759, I/A 93 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-31
Empresa: SKF ESPAÑOLA SA
Consejero
- Orstadius Carl Fredrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 84, S 8, H NA 9759, I/A 68 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-31
Información de ORSTADIUS CARL FREDRIK
Mostramos los datos de ORSTADIUS CARL FREDRIK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORSTADIUS CARL FREDRIK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos