ORRIBO PEREZ MELISA
Informe ejecutivo de ORRIBO PEREZ MELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORRIBO PEREZ MELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORRIBO PEREZ SL | Administrador Unico | 11/09/2023 | |
MELICAR EL VALLE SL | Socio Unico | 11/12/2020 | |
MELICAR EL VALLE SL | Administrador Solidario | 11/12/2020 | |
ORRIBO PEREZ SL | Socio Unico | 16/04/2012 | |
MELISA ORRIBO SL | Administrador Unico | 02/05/2011 | |
CARLOS ORRIBO SL | Apoderado | 24/11/2010 |
VINCULACIONES DE ORRIBO PEREZ MELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORRIBO PEREZ MELISA
Empresa: ORRIBO PEREZ SL
Administrador Unico
- Orribo Perez Melisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 122, S 8, H IP 2792, I/A 3 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-38
Empresa: MELICAR EL VALLE SL
Administrador Solidario
- Orribo Perez Carlos Javier
- Orribo Perez Melisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 79 , F 211, S 8, H IP 3408, I/A 1 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: MELICAR EL VALLE SL
Socio Único
- Orribo Perez Melisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 79 , F 211, S 8, H IP 3408, I/A 1 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: ORRIBO PEREZ SL
Administrador Unico
- Orribo Perez Melisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 122, S 8, H IP 2792, I/A 2 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-38
Empresa: ORRIBO PEREZ SL
Administrador Unico
- Orribo Perez Melisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 121, S 8, H IP 2792, I/A 1 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-38
Empresa: ORRIBO PEREZ SL
Socio Único
- Orribo Perez Melisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 121, S 8, H IP 2792, I/A 1 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-38
Empresa: MELISA ORRIBO SL
Administrador Unico
- Orribo Perez Melisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 182, S 8, H IP 1999, I/A 3 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-38
Empresa: CARLOS ORRIBO SL
Apoderado
- Orribo Perez Melisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 63, S 8, H IP 686, I/A 6 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-38
Información de ORRIBO PEREZ MELISA
Mostramos los datos de ORRIBO PEREZ MELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORRIBO PEREZ MELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos