ORRADRE ARTIEDA MARTIN
Informe ejecutivo de ORRADRE ARTIEDA MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE ORRADRE ARTIEDA MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORRADRE ARTIEDA MARTIN
Consejero
- Ayerdi Olaizola Manuel
- Orradre Artieda Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4183 , F 198, S 8, H Z 26121, I/A 73 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-50
Empresa: CANAL DE NAVARRA SA
Consejero
- Ayerdi Olaizola Manuel
- Elizalde Arretxea Isabel
- Gil Jordan Ignacio
- Orradre Artieda Martin
- Solernou Sanz Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 62, S 8, H Z 26121, I/A 53 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-50
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 138, S 8, H NA 1425, I/A 71 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-31
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 135, S 8, H NA 1425, I/A 61 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-31
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 151 , F 83, S 8, H NA 1730, I/A 69 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-31
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 91, S 8, H NA001730, I/A00062 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-31
Información de ORRADRE ARTIEDA MARTIN
Mostramos los datos de ORRADRE ARTIEDA MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORRADRE ARTIEDA MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos