ORQUIN TARRAZONA JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de ORQUIN TARRAZONA JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORQUIN TARRAZONA JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASIA CO PLASTIC SL | Administrador Solidario | 13/03/2024 | |
GRANATE & INTEGRAL SL | Administrador Unico | 11/10/2019 | |
C. PALM IBERICA SL | Socio Unico | 11/06/2014 | |
C. PALM IBERICA SL | Administrador Unico | 11/06/2014 |
VINCULACIONES DE ORQUIN TARRAZONA JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORQUIN TARRAZONA JUAN CARLOS
Empresa: ASIA CO PLASTIC SL
Administrador Solidario
- Orquin Tarrazona Juan Carlos
- Ul Haq Khatoon Anwar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11532, L 8810, F 141, S 8, H V 216937, I/A 1 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-46
Empresa: GRANATE & INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Orquin Tarrazona Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10731, L 8011, F 137, S 8, H V 189753, I/A 1 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-46
Empresa: CIMBRASER LEVANTE SL
Administrador Unico
- Orquin Tarrazona Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10107, L 7389, F 33, S 8, H V 170236, I/A 2 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-46
Empresa: CIMBRASER LEVANTE SL
Administrador Unico
- Orquin Tarrazona Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10107, L 7389, F 31, S 8, H V 170236, I/A 1 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-46
Empresa: C. PALM IBERICA SL
Administrador Unico
- Orquin Tarrazona Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9809, L 7091, F 100, S 8, H V 160034, I/A 1 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-46
Empresa: C. PALM IBERICA SL
Socio Único
- Orquin Tarrazona Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9809, L 7091, F 100, S 8, H V 160034, I/A 1 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-46
Información de ORQUIN TARRAZONA JUAN CARLOS
Mostramos los datos de ORQUIN TARRAZONA JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORQUIN TARRAZONA JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos