OROSIA LAIRON MARIA CONSUELO
Informe ejecutivo de OROSIA LAIRON MARIA CONSUELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE OROSIA LAIRON MARIA CONSUELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OROSIA LAIRON MARIA CONSUELO
Empresa: IBASAE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ibañez Latorre Jose Antonio
- Ibañez Orosia Cesar
- Ibañez Orosia Jose Antonio
- Orosia Lairon Maria Consuelo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30733 , F 215, S 8, H M 39178, I/A 12 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Empresa: IBASAE SA
Presidente
- Orosia Lairon Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30733 , F 215, S 8, H M 39178, I/A 12 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Empresa: IBASAE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ibañez Latorre Jose Antonio
- Ibañez Orosia Cesar
- Ibañez Orosia Jose Antonio
- Orosia Lairon Maria Consuelo
Presidente
- Orosia Lairon Maria Consuelo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30733 , F 214, S 8, H M 39178, I/A 11 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
Empresa: IBASAE SA
Administrador Unico
- Orosia Lairon Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30733 , F 214, S 8, H M 39178, I/A 11 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
Empresa: IBASAE SA
Administrador Unico
- Orosia Lairon Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30733 , F 213, S 8, H M 39178, I/A 9 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Información de OROSIA LAIRON MARIA CONSUELO
Mostramos los datos de OROSIA LAIRON MARIA CONSUELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OROSIA LAIRON MARIA CONSUELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos