ORO SIXTO CARLOS
Informe ejecutivo de ORO SIXTO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORO SIXTO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES SA | COMISAR.SI.O | 27/07/2016 | |
CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES SA | COMISAR.SI.O | 21/03/2009 |
VINCULACIONES DE ORO SIXTO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORO SIXTO CARLOS
Empresa: FQ INGENIERIA ELECTRONICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ferre Amoros Nuria
- Ferre Amoros Xavier
- Ferre Pepio Adelfo
- Oro Sixto Carlos
- Santandreu Gracia Pol
Presidente
Secretario
- Oro Sixto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26097 , F 118, S 8, H B 73589, I/A 17 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Empresa: CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES SA
COMISAR.SI.O
- Oro Sixto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42207 , F 29, S 8, H B 37837, I/A 65 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-08
Empresa: CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES SA
Secretario No Consejero
- Oro Sixto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42207 , F 27, S 8, H B 37837, I/A 62 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Empresa: CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
- Oro Sixto Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42207 , F 25, S 8, H B 37837, I/A 60 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Empresa: FQ INGENIERIA ELECTRONICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ferre Amoros Nuria
- Ferre Amoros Xavier
- Ferre Pepio Adelfo
- Oro Sixto Carlos
- Santandreu Gracia Pol
Presidente
Secretario
- Oro Sixto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26097 , F 115, S 8, H B 73589, I/A 15 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
Empresa: CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES SA
COMISAR.SI.O
- Oro Sixto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36295 , F 139, S 8, H B 37837, I/A 44 (21/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-08
Información de ORO SIXTO CARLOS
Mostramos los datos de ORO SIXTO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORO SIXTO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos