ORIOL ALLENDE SANTIAGO
Informe ejecutivo de ORIOL ALLENDE SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORIOL ALLENDE SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCOA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SL | Administrador Unico | 25/07/2023 |
VINCULACIONES DE ORIOL ALLENDE SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORIOL ALLENDE SANTIAGO
Empresa: ARCOA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SL
Administrador Unico
- Oriol Allende Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45539 , F 61, S 8, H M 800939, I/A 1 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-28
Empresa: ARRIATZA THE BEST SL
Administrador Unico
- Oriol Allende Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26715 , F 61, S 8, H M 481419, I/A 2 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-28
Empresa: DULKORIQUEN LIPSIDE SL
Administrador Solidario
- Oriol Allende Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27151 , F 153, S 8, H M 489134, I/A 3 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-28
Empresa: DULKORIQUEN LIPSIDE SL
Administrador Solidario
- Oriol Allende Santiago
- Van Dulken Calleja Enrique Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27151 , F 151, S 8, H M 489134, I/A 1 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-28
Empresa: ARRIATZA THE BEST SL
Administrador Unico
- Oriol Allende Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26715 , F 59, S 8, H M 481419, I/A 1 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-28
Información de ORIOL ALLENDE SANTIAGO
Mostramos los datos de ORIOL ALLENDE SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORIOL ALLENDE SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos