ORIANA YAVELLA SAAVEDRA FARIAS
Informe ejecutivo de ORIANA YAVELLA SAAVEDRA FARIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORIANA YAVELLA SAAVEDRA FARIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOLAFRESA SL | Administrador Unico | 23/05/2023 | |
SI QUIERO BY YARIS SL | Administrador Solidario | 24/02/2022 |
VINCULACIONES DE ORIANA YAVELLA SAAVEDRA FARIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORIANA YAVELLA SAAVEDRA FARIAS
Administrador Unico
- Oriana Yavella Saavedra Farias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48538 , F 158, S 8, H B 587444, I/A 4 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: LOLAFRESA SL
Administrador Unico
- Oriana Yavella Saavedra Farias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48795 , F 38, S 8, H B 596575, I/A 1 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-08
Administrador Unico
- Oriana Yavella Saavedra Farias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48538 , F 158, S 8, H B 587444, I/A 2 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-08
Empresa: SI QUIERO BY YARIS SL
Administrador Solidario
- Karina Eleonora Cano Burgos
- Oriana Yavella Saavedra Farias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48189 , F 122, S 8, H B 575296, I/A 1 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-08
Empresa: OBRAS 2011 SL
Administrador Unico
- Oriana Yavella Saavedra Farias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45956 , F 201, S 8, H B 505013, I/A 3 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
Empresa: OBRAS 2011 SL
Administrador Unico
- Oriana Yavella Saavedra Farias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45956 , F 199, S 8, H B 505013, I/A 1 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-08
Información de ORIANA YAVELLA SAAVEDRA FARIAS
Mostramos los datos de ORIANA YAVELLA SAAVEDRA FARIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORIANA YAVELLA SAAVEDRA FARIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos