ORI BEHREND
Informe ejecutivo de ORI BEHREND
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORI BEHREND
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GO-BE MARKETING LTD | Apoderado Solidario | 31/10/2023 | |
IMMI COIN TECHNOLOGIES SL | Administrador Solidario | 22/06/2023 | |
GO-BE MARKETING LTD | REPR.SUCURS. | 20/02/2018 | |
ZNAVIT SERVICES SL | Administrador Unico | 04/06/2015 | |
URGELL PREMIUM 18 SL | Administrador Unico | 07/02/2014 |
VINCULACIONES DE ORI BEHREND
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORI BEHREND
Empresa: GO-BE MARKETING LTD
Apoderado Solidario
- Ori Behrend
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46282 , F 172, S 8, H B 515133, I/A 2 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-08
Empresa: IMMI COIN TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Gal Behrend
- Ori Behrend
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48841 , F 131, S 8, H B 598166, I/A 1 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-08
Empresa: GO-BE MARKETING LTD
REPR.SUCURS.
- Ori Behrend
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46282 , F 171, S 8, H B 515133, I/A 1 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-08
Empresa: ZNAVIT GAMES SL
Administrador Unico
- Ori Behrend
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44854 , F 152, S 8, H B 469496, I/A 1 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: URGELL PREMIUM 18 SL
Administrador Unico
- Ori Behrend
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44153 , F 161, S 8, H B 448229, I/A 1 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Información de ORI BEHREND
Mostramos los datos de ORI BEHREND que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORI BEHREND, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos