ORGILES GALLEGO OSCAR
Informe ejecutivo de ORGILES GALLEGO OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORGILES GALLEGO OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
O3MI NEW GENERATION SL | Administrador Unico | 03/11/2015 | |
DERIVADOS Y SINTETICOS CUORO SL | Socio Unico | 31/10/2012 | |
DERIVADOS Y SINTETICOS CUORO SL | Administrador Unico | 31/10/2012 | |
IZMATEK SUELOS Y DERIVADOS SL | Liquidador | 07/10/2010 |
VINCULACIONES DE ORGILES GALLEGO OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORGILES GALLEGO OSCAR
Empresa: MULTILEATHER SL
Administrador Unico
- Orgiles Gallego Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4084 , F 17, S 8, H A 157732, I/A 2 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-03
Empresa: MULTILEATHER SL
Administrador Unico
- Orgiles Gallego Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4084 , F 16, S 8, H A 157732, I/A 1 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-03
Empresa: MULTILEATHER SL
Socio Único
- Orgiles Gallego Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4084 , F 16, S 8, H A 157732, I/A 1 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-03
Empresa: O3MI NEW GENERATION SL
Administrador Unico
- Orgiles Gallego Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3894 , F 187, S 8, H A 147122, I/A 1 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-03
Empresa: DERIVADOS Y SINTETICOS CUORO SL
Administrador Unico
- Orgiles Gallego Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3640 , F 27, S 8, H A 132056, I/A 1 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-03
Empresa: DERIVADOS Y SINTETICOS CUORO SL
Socio Único
- Orgiles Gallego Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3640 , F 27, S 8, H A 132056, I/A 1 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-03
Empresa: QUORO SL
Administrador Mancomunado
- Orgiles Gallego Oscar
- Quintanilla Rodriguez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 147, S 8, H A 9922, I/A 7 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-03
Empresa: IZMATEK SUELOS Y DERIVADOS SL
Liquidador
- Orgiles Gallego Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3016 , F 120, S 8, H A 97002, I/A 3 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-03
Empresa: IZMATEK SUELOS Y DERIVADOS SL
Administrador Unico
- Orgiles Gallego Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3016 , F 120, S 8, H A 97002, I/A 3 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-03
Información de ORGILES GALLEGO OSCAR
Mostramos los datos de ORGILES GALLEGO OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORGILES GALLEGO OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos