ORELLA RONCAL JESUS MARIA
Informe ejecutivo de ORELLA RONCAL JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ORELLA RONCAL JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO INGEMAR SL | Secretario | 16/11/2010 | 26/10/2011 |
GRUPO INGEMAR SL | Consejero | 16/11/2010 | 26/10/2011 |
CORPORACION INGEMAR SA | Apoderado | 10/10/2011 | |
GRUPO INGEMAR SL | Apoderado | 10/10/2011 | |
INGEMAR SA | Apoderado | 10/10/2011 | |
CORPORACION INGEMAR SA | Secretario | 21/04/2010 | |
CORPORACION INGEMAR SA | Consejero | 21/04/2010 | |
INGEMAR SA | Secretario | 20/04/2010 | |
INGEMAR SA | Consejero | 20/04/2010 |
VINCULACIONES DE ORELLA RONCAL JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORELLA RONCAL JESUS MARIA
Empresa: GRUPO INGEMAR SL
Consejero
- Aizpurua Iribar Jesus
- Aizpurua Uranga Antonio
- Gaytan De Ayala Y Diez De Rivera Ramon
- Orella Roncal Jesus Maria
Presidente
Secretario
- Orella Roncal Jesus Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 8, S 8, H SS 24659, I/A 33 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-20
Empresa: INGEMAR SA
Apoderado
- Orella Roncal Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 42, S 8, H SS 1660, I/A 109 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-20
Empresa: GRUPO INGEMAR SL
Apoderado
- Orella Roncal Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 7, S 8, H SS 24659, I/A 30 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-20
Empresa: CORPORACION INGEMAR SA
Apoderado
- Orella Roncal Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 81, S 8, H SS 22952, I/A 26 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-20
Empresa: GRUPO INGEMAR SL
Auditor de Cuentas Consolidado
Consejero
Presidente
Secretario
- Orella Roncal Jesus Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 3, S 8, H SS 24659, I/A 21 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-20
Empresa: CORPORACION INGEMAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Orella Roncal Jesus Maria
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 48, S 8, H SS 22952, I/A 19 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-20
Empresa: INGEMAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Orella Roncal Jesus Maria
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 38, S 8, H SS 1660, I/A 102 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-20
Información de ORELLA RONCAL JESUS MARIA
Mostramos los datos de ORELLA RONCAL JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORELLA RONCAL JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos