ORELL SOITIÑO ANTONI JOSEP
Informe ejecutivo de ORELL SOITIÑO ANTONI JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORELL SOITIÑO ANTONI JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALLE HERMANOS SA | Consejero | 22/04/2024 | |
BALLE HERMANOS SA | Apoderado | 11/11/2021 |
VINCULACIONES DE ORELL SOITIÑO ANTONI JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORELL SOITIÑO ANTONI JOSEP
Empresa: BALLE HERMANOS SA
Consejero
- Balle Martorell Lucas
- Mora Aguilo Jose Maria
- Orell Soitiño Antoni Josep
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 85, S 8, H PM 11253, I/A 28 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-07
Empresa: BALLE HERMANOS SA
Consejero
- Balle Martorell Lucas
- Mora Aguilo Jose Maria
- Orell Soitiño Antoni Josep
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 85, S 8, H PM 11253, I/A 28 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-07
Empresa: BALLE HERMANOS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Mora Aguilo Jose Maria
- Orell Soitiño Antoni Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 84, S 8, H PM 11253, I/A 26 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-07
Empresa: BALLE HERMANOS SA
Consejero
- Balle Martorell Lucas
- Mora Aguilo Jose Maria
- Orell Soitiño Antoni Josep
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 84, S 8, H PM 11253, I/A 25 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-07
Empresa: BALLE HERMANOS SA
Consejero
- Balle Martorell Lucas
- Mora Aguilo Jose Maria
- Orell Soitiño Antoni Josep
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 84, S 8, H PM 11253, I/A 24 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-07
Empresa: BALLE HERMANOS SA
Consejero
- Orell Soitiño Antoni Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 83, S 8, H PM 11253, I/A 22 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-07
Información de ORELL SOITIÑO ANTONI JOSEP
Mostramos los datos de ORELL SOITIÑO ANTONI JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORELL SOITIÑO ANTONI JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos