ORDOQUI GARCIA JESUS
Informe ejecutivo de ORDOQUI GARCIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE ORDOQUI GARCIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORDOQUI GARCIA JESUS
Empresa: SANTRESOR SL
Administrador Unico
- Ordoqui Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 36, S 8, H NA 29626, I/A 7 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-31
Empresa: KATEBERRI SA
Administrador Unico
- Ordoqui Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 95, S 8, H SS 16355, I/A 9 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-20
Empresa: DICONA SA
Consejero
- Aldaba Erviti Jose Joaquin
- Aldaba Flores Jose Francisco
- Marañon Taberna Eliseo
- Ordoqui Garcia Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 159, S 8, H NA 5909, I/A 27 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-31
Empresa: SALTOKI SA
Consejero
- Aldaba Erviti Jose Joaquin
- Aldaba Flores Jose Francisco
- Marañon Taberna Eliseo
- Ordoqui Garcia Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274 , F 146, S 8, H NA 5953, I/A 41 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-31
Empresa: KATEBERRI SA
Administrador Unico
- Ordoqui Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 95, S 8, H SS 16355, I/A 7 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-20
Información de ORDOQUI GARCIA JESUS
Mostramos los datos de ORDOQUI GARCIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORDOQUI GARCIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos