ORDOÑEZ TOLEDO SONIA
Informe ejecutivo de ORDOÑEZ TOLEDO SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORDOÑEZ TOLEDO SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OZONE AND HEALTH SL | Administrador Unico | 21/02/2013 |
VINCULACIONES DE ORDOÑEZ TOLEDO SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORDOÑEZ TOLEDO SONIA
Empresa: ASTUT CONSULTING AND INVESTMENT SL
Apoderado
- Ordoñez Toledo Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43625 , F 75, S 8, H B 433899, I/A 3 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Empresa: ASTUT CONSULTING AND INVESTMENT SL
Apoderado
- Ordoñez Toledo Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43625 , F 74, S 8, H B 433899, I/A 2 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-08
Empresa: OZONE AND HEALTH SL
Administrador Unico
- Ordoñez Toledo Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 108, S 8, H GC 46594, I/A 1 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-35
Empresa: AFRICA SUPPLY SL
Apoderado
- Ordoñez Toledo Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23491 , F 66, S 8, H M 421407, I/A 4 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-28
Información de ORDOÑEZ TOLEDO SONIA
Mostramos los datos de ORDOÑEZ TOLEDO SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORDOÑEZ TOLEDO SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos