ORDINAS FERNANDEZ JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de ORDINAS FERNANDEZ JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORDINAS FERNANDEZ JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOTUM SA | Consejero | 30/07/2024 | |
LOTUM SA | Apoderado Mancomunado | 09/02/2023 | |
CHEMIFLOOR SA | Apoderado Mancomunado | 29/12/2022 |
VINCULACIONES DE ORDINAS FERNANDEZ JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORDINAS FERNANDEZ JUAN IGNACIO
Empresa: LOTUM SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Barango Rodriguez Eulalia
- Ordinas Fernandez Juan Ignacio
- Suriña Baque Georgina
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 75588, I/A 64 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: LOTUM SA
Apoderado Mancomunado
- Ordinas Fernandez Juan Ignacio
- Tierno Ortega Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40888 , F 189, S 8, H B 75588, I/A 61 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Empresa: CHEMIFLOOR SA
Apoderado Mancomunado
- Ordinas Fernandez Juan Ignacio
- Tierno Ortega Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45819 , F 34, S 8, H B 2033, I/A 23 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Información de ORDINAS FERNANDEZ JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de ORDINAS FERNANDEZ JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORDINAS FERNANDEZ JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos