ORCOYEN JAREÑO TOMAS
Informe ejecutivo de ORCOYEN JAREÑO TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORCOYEN JAREÑO TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLOSAS ORCOYEN SL | Administrador Unico | 19/01/2009 | |
TAOGRAF SERVICIOS INTEGRALES DE CREACION Y PRODUCCION GRAFICA SL | Administrador Solidario | 16/01/2009 |
VINCULACIONES DE ORCOYEN JAREÑO TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORCOYEN JAREÑO TOMAS
Empresa: CLOSAS ORCOYEN SL
Administrador Unico
- Orcoyen Jareño Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6128 , F 16, S 8, H M 99996, I/A 23 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-28
Administrador Solidario
- Orcoyen Garcia Antonio
- Orcoyen Jareño Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22003 , F 21, S 8, H M 392134, I/A 3 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-28
Información de ORCOYEN JAREÑO TOMAS
Mostramos los datos de ORCOYEN JAREÑO TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORCOYEN JAREÑO TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos