ORCAJO ALONSO MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de ORCAJO ALONSO MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORCAJO ALONSO MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUI ESPAÑA TURISMO SL | Apoderado Solidario | 29/06/2020 | |
TUI ESPAÑA TURISMO SL | Apoderado Solidario | 10/05/2017 | 29/06/2020 |
TUI ESPAÑA TURISMO SL | Apoderado Solidario | 05/07/2017 | 29/06/2020 |
TUI ESPAÑA TURISMO SL | Apoderado Solidario | 23/04/2019 | 29/06/2020 |
HOTELBEDS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 18/04/2011 | 22/12/2016 |
TUI ESPAÑA TURISMO SL | Apoderado | 30/01/2012 | 12/01/2016 |
TUI ESPAÑA TURISMO SL | Apoderado | 29/03/2010 | 12/01/2016 |
TUI ESPAÑA TURISMO SL | Apoderado | 12/01/2016 |
VINCULACIONES DE ORCAJO ALONSO MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORCAJO ALONSO MARIA CRISTINA
Empresa: TUI ESPAÑA TURISMO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Orcajo Alonso Maria Cristina
- Orcajo Alonso Maria Cristina
- Orcajo Alonso Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2688 , F 105, S 8, H PM 80371, I/A 24 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-07
Empresa: TUI ESPAÑA TURISMO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alejandro Peroni Martin
- Batista Bandera Carmen
- Batista Bandera Carmen
- Batista Bandera Carmen
- Felip Muñoz Maria Candida
- Felip Muñoz Maria Candida
- Felip Muñoz Maria Candida
- Garcia Merx Tanya Cristina
- Livesey Ian Richard
- Lopez Espino Raquel
- Luque Gonzalez Adolfo Jose
- Orcajo Alonso Maria Cristina
- Pardo Fernandez Rodrigo Jesus
- Perez Arias Jose Ramon
- Perez Arias Jose Ramon
- Picos Garcia Alejandro
- Piqueras Andres Olga
- Piqueras Andres Olga
- Piqueras Andres Olga
- Rasmussen Jane
- Rasmussen Jane
- Rasmussen Jane
- Rasmussen Jane
- Sanchez-villacañas Perez Alejandro
- Vidales Biosca Isaac
- Vidales Biosca Isaac
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2688 , F 100, S 8, H PM 80371, I/A 16 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-07
Empresa: TUI ESPAÑA TURISMO SL
Apoderado Solidario
- Merino Toral Adriane
- Orcajo Alonso Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2688 , F 98, S 8, H PM 80371, I/A 10 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-07
Empresa: TUI ESPAÑA TURISMO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Orcajo Alonso Maria Cristina
- Romig Elke
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2688 , F 943, S 8, H PM 80371, I/A 5 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-07
Empresa: HOTELBEDS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Enamorado Maria Johanna
- Galvez Morillas Ramona
- Lafuente Moreno Emilia
- Orcajo Alonso Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 184, S 8, H PM 38224, I/A 76 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-07
Empresa: TUI ESPAÑA TURISMO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Batista Bandera Carmen
- Batista Bandera Carmen
- Bernie Handford
- Bernie Handford
- Cardell Alonso Jose Luis
- Jane Rasmussen
- Jane Rasmussen
- Joanne Clare Walton
- Joanne Clare Walton
- Lorenzo Gonzalez Borja
- Lorenzo Gonzalez Borja
- Merina Toral Adriana
- Merina Toral Adriana
- Orcajo Alonso Maria Cristina
- Orcajo Alonso Maria Cristina
- Paolo Boiano
- Paolo Boiano
- Ramirez Gonzalez Carlos
- Vesna Zeneral Matijasic
- Vesna Zeneral Matijasic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44774 , F 17, S 8, H B 17759, I/A 474 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
Empresa: TUI ESPAÑA TURISMO SA
Apoderado
- Batista Bandera Carmen
- Bernie Handford
- Franck Barbaras
- Galvez Morillas Ramona
- Gonzalez De La Peña Cesar
- Gonzalez Mezquita Rosario
- Ian Livesey
- Jane Rasmussen
- Joanne Clare Walton
- Lafuente Moreno Emilia
- Lozano Vega Enrique Luis
- Maria Johanna Enamorado
- Merina Toral Adriana
- Orcajo Alonso Maria Cristina
- Paolo Boiano
- Reche Anton Luis
- Tello Ruiz Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42269 , F 93, S 8, H B 17759, I/A 458 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
Empresa: HOTELBEDS SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 149, S 8, H PM 38224, I/A 56 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-07
Empresa: TUI ESPAÑA TURISMO SA
Apoderado
- Batista Bandera Carmen
- Bernie Handford
- Del Campo Barcon Maria
- Galvez Morillas Ramona
- Gonzalez De La Peña Cesar
- Gonzalez Mezquita Rosario
- Ian Livesey
- Jane Rasmussen
- Joanne Clare Walton
- Johanna Enamorado Maria
- Lafuente Moreno Emilia
- Lozano Vega Enrique Luis
- Merina Toral Adriana
- Orcajo Alonso Maria Cristina
- Paolo Boiano
- Reche Anton Luis
- Tello Ruiz Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41298 , F 206, S 8, H B 17759, I/A 446 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-08
Información de ORCAJO ALONSO MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de ORCAJO ALONSO MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORCAJO ALONSO MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos