ONSES MARIN DE LA BARCENA AMPARO-MONTSERRAT
Informe ejecutivo de ONSES MARIN DE LA BARCENA AMPARO-MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ONSES MARIN DE LA BARCENA AMPARO-MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTE DE CUTAMILLA SL | Apoderado | 30/01/2023 | |
COARRE SL | Apoderado Solidario | 16/01/2023 | |
CAN PO-CANALS SL | Consejero | 16/06/2022 | |
MONTE DE CUTAMILLA SL | Apoderado Solidario | 08/11/2012 | |
COARRE SL | Apoderado Solidario | 30/10/2012 | |
MARA TE COCINA SL | Administrador Unico | 03/03/2010 |
VINCULACIONES DE ONSES MARIN DE LA BARCENA AMPARO-MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ONSES MARIN DE LA BARCENA AMPARO-MONTSERRAT
Empresa: MONTE DE CUTAMILLA SL
Apoderado
- Onses Marin De La Barcena Amparo-montserrat
- Onses Marin De La Barcena Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17454 , F 183, S 8, H M 299552, I/A 6 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: COARRE SL
Apoderado Solidario
- Onses Marin De La Barcena Amparo-montserrat
- Onses Marin De La Barcena Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5482 , F 220, S 8, H M 89689, I/A 19 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: CAN PO-CANALS SL
Consejero
- Onses Marin De La Barcena Amparo-montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 127, S 8, H M 286650, I/A 14 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-28
Empresa: MONTE DE CUTAMILLA SL
Apoderado Solidario
- Onses Mar Marin De La Barcena Conrado Joaquin
- Onses Marin De La Barcena Amparo-montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17454 , F 181, S 8, H M 299552, I/A 3 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Empresa: COARRE SL
Apoderado Solidario
- Onses Marin De La Barcena Amparo-montserrat
- Onses Marin De La Barcena Conrado Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5482 , F 218, S 8, H M 89689, I/A 16 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-28
Empresa: MARA TE COCINA SL
Administrador Unico
- Onses Marin De La Barcena Amparo-montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27535 , F 1, S 8, H M 496190, I/A 1 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-28
Información de ONSES MARIN DE LA BARCENA AMPARO-MONTSERRAT
Mostramos los datos de ONSES MARIN DE LA BARCENA AMPARO-MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ONSES MARIN DE LA BARCENA AMPARO-MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos