ONIEVA SANZ MARIA LUISA
Informe ejecutivo de ONIEVA SANZ MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ONIEVA SANZ MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL LA CASA GRANDE BAENA SL | Apoderado Solidario | 13/03/2023 | |
HOTEL LA CASA GRANDE BAENA SL | Secretario | 13/11/2022 | |
HOTEL LA CASA GRANDE BAENA SL | Consejero | 13/11/2022 | |
HOTEL LA CASA GRANDE BAENA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/11/2022 | |
ROA PROCOINSA SL | Administrador Mancomunado | 19/01/2021 | |
ROA PROCOINSA SL | Apoderado | 21/06/2017 | |
HOTEL LA CASA GRANDE BAENA SL | Apoderado | 27/01/2017 | |
GRANJA DE LA CASA GRANDE SA | Presidente | 10/07/2009 | |
GRANJA DE LA CASA GRANDE SA | Consejero Delegado Mancomunado | 10/07/2009 | |
GRANJA DE LA CASA GRANDE SA | Consejero | 10/07/2009 |
VINCULACIONES DE ONIEVA SANZ MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ONIEVA SANZ MARIA LUISA
Empresa: HOTEL LA CASA GRANDE BAENA SL
Apoderado Solidario
- Macarro Onieva Andres
- Onieva Sanz Macarena Fatima
- Onieva Sanz Maria Luisa
- Onieva Sanz Maria Paloma
- Trueba Onieva Guillermo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18696 , F 28, S 8, H M 325545, I/A 6 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: HOTEL LA CASA GRANDE BAENA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Onieva Sanz Maria Luisa
- Onieva Sanz Maria Paloma
Consejero
Presidente
Secretario
- Onieva Sanz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18696 , F 27, S 8, H M 325545, I/A 5 (13/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Apoderado
- Onieva Sanz Macarena
- Onieva Sanz Maria Luisa
- Onieva Sanz Maria Luisa
- Onieva Sanz Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17251 , F 38, S 8, H M 295647, I/A 5 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-28
Empresa: ROA PROCOINSA SL
Administrador Mancomunado
- Onieva Sanz Maria Luisa
- Onieva Sanz Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13671 , F 175, S 8, H M 117442, I/A 35 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: ROA PROCOINSA SL
Apoderado
- Onieva Sanz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13671 , F 174, S 8, H M 117442, I/A 34 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28
Apoderado
- Onieva Sanz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17251 , F 37, S 8, H M 295647, I/A 3 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28
Empresa: HOTEL LA CASA GRANDE BAENA SL
Apoderado
- Onieva Sanz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18696 , F 27, S 8, H M 325545, I/A 4 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-28
Empresa: GRANJA DE LA CASA GRANDE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Onieva Sanz Macarena
- Onieva Sanz Maria Luisa
- Onieva Sanz Marta
- Onieva Sanz Paloma
Consejero
- Onieva Sanz Macarena
- Onieva Sanz Maria Luisa
- Onieva Sanz Marta
- Onieva Sanz Paloma
Presidente
- Onieva Sanz Maria Luisa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18834 , F 1, S 8, H M 1472, I/A 4 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-28
Información de ONIEVA SANZ MARIA LUISA
Mostramos los datos de ONIEVA SANZ MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ONIEVA SANZ MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos