ONCEJA LIZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ONCEJA LIZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ONCEJA LIZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAZAS AUTOCOM SL | Administrador Solidario | 19/12/2022 |
VINCULACIONES DE ONCEJA LIZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ONCEJA LIZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: FLASH TRITECHS SL
Administrador Unico
- Onceja Liz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41788 , F 173, S 8, H M 740229, I/A 6 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: PLAZAS AUTOCOM SL
Administrador Solidario
- Merolla Onceja Eduardo
- Onceja Liz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41491 , F 165, S 8, H M 735204, I/A 5 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: PLAZAS AUTOCOM SL
Administrador Solidario
- Onceja Liz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41491 , F 165, S 8, H M 735204, I/A 5 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: FLASH TRITECHS SL
Administrador Unico
- Onceja Liz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41788 , F 172, S 8, H M 740229, I/A 5 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Empresa: PLAZAS AUTOCOM SL
Administrador Solidario
- Merolla Onceja Eduardo
- Onceja Liz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41491 , F 164, S 8, H M 735204, I/A 3 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Empresa: PLAZAS AUTOCOM SL
Administrador Unico
- Onceja Liz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41491 , F 164, S 8, H M 735204, I/A 3 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Empresa: PLAZAS AUTOCOM SL
Administrador Unico
- Onceja Liz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1743 , F 29, S 8, H GC 34254, I/A 6 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-35
Información de ONCEJA LIZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ONCEJA LIZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ONCEJA LIZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos