OÑATE SERAL PAULA
Informe ejecutivo de OÑATE SERAL PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OÑATE SERAL PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANJA OÑATE SL | Administrador Solidario | 17/06/2014 |
VINCULACIONES DE OÑATE SERAL PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OÑATE SERAL PAULA
Empresa: GRANJA SISCAL SL
Administrador Solidario
- Oñate Seral Alexandra
- Oñate Seral Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 112, S 8, H Z 34895, I/A 4 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-50
Empresa: GRANJA OÑATE SA
Administrador Solidario
- Oñate Seral Alexandra
- Oñate Seral Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047 , F 38, S 8, H Z 1951, I/A 14 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-50
Empresa: GRANJA SISCAL SL
Administrador Solidario
- Oñate Seral Paula
- Solanas Montesa Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 112, S 8, H Z 34895, I/A 2 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-50
Empresa: GRANJA OÑATE SA
Administrador Solidario
- Oñate Seral Alexandra
- Oñate Seral Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047 , F 38, S 8, H Z 1951, I/A 12 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-50
Empresa: TU RINCON DE CASA SL
Apoderado Solidario
- Oñate Seral Alexandra
- Oñate Seral Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 61, S 8, H Z 28795, I/A 3 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-50
Información de OÑATE SERAL PAULA
Mostramos los datos de OÑATE SERAL PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OÑATE SERAL PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos