OÑATE RODRIGUEZ OSCAR
Informe ejecutivo de OÑATE RODRIGUEZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OÑATE RODRIGUEZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATERIALES OÑATE Y RODRIGUEZ SL | Administrador Solidario | 18/12/2014 |
VINCULACIONES DE OÑATE RODRIGUEZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OÑATE RODRIGUEZ OSCAR
Empresa: MATERIALES OÑATE Y RODRIGUEZ SL
Administrador Solidario
- Oñate Rodriguez Carolina
- Oñate Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 92, S 8, H TO 5818, I/A 5 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-45
Empresa: MATERIALES OÑATE Y RODRIGUEZ SL
Administrador Solidario
- Oñate Perales Teodoro
- Oñate Rodriguez Carolina
- Oñate Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 92, S 8, H TO 5818, I/A 5 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-45
Empresa: MATERIALES OÑATE Y RODRIGUEZ SL
Administrador Solidario
- Oñate Perales Teodoro
- Oñate Rodriguez Carolina
- Oñate Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 92, S 8, H TO 5818, I/A 4 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-45
Empresa: SUMINISTROS CERAMICOS PANTOJA SL
Liquidador Mancomunado
- Martin Molero Jesus
- Oñate Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 14, S 8, H TO 28879, I/A 2 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-45
Empresa: SUMINISTROS CERAMICOS PANTOJA SL
Administrador Mancomunado
- Martin Molero Sara
- Oñate Rodriguez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 14, S 8, H TO 28879, I/A 2 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-45
Información de OÑATE RODRIGUEZ OSCAR
Mostramos los datos de OÑATE RODRIGUEZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OÑATE RODRIGUEZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos