OÑATE MIRAVETE ENRIQUE
Informe ejecutivo de OÑATE MIRAVETE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OÑATE MIRAVETE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANJA OÑATE SL | Administrador Solidario | 20/12/2012 | 17/06/2014 |
GRANJA SISCAL SL | Administrador Unico | 17/06/2014 | |
PROMOCIONES FECASA 2006 SL | Administrador Solidario | 12/02/2013 | |
PROMOCIONES FECASA 2006 SL | Liquidador | 12/02/2013 | 12/02/2013 |
VINCULACIONES DE OÑATE MIRAVETE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OÑATE MIRAVETE ENRIQUE
Empresa: GRANJA SISCAL SL
Administrador Unico
- Oñate Miravete Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 112, S 8, H Z 34895, I/A 2 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-50
Empresa: GRANJA OÑATE SA
Administrador Solidario
- Oñate Miravete Enrique
- Seral Solanas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047 , F 38, S 8, H Z 1951, I/A 12 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-50
Empresa: PROMOCIONES FECASA 2006 SL
Liquidador
- Oñate Miravete Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 128, S 8, H Z 42810, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-50
Empresa: PROMOCIONES FECASA 2006 SL
Administrador Solidario
- Burillo Carceller Carlos
- Oñate Miravete Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 128, S 8, H Z 42810, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-50
Empresa: GRANJA OÑATE SA
Administrador Solidario
- Oñate Miravete Enrique
- Seral Solanas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047 , F 38, S 8, H Z 1951, I/A 10 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-50
Información de OÑATE MIRAVETE ENRIQUE
Mostramos los datos de OÑATE MIRAVETE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OÑATE MIRAVETE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos