OÑATE GARCIA-IBARROLA IGNACIO
Informe ejecutivo de OÑATE GARCIA-IBARROLA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OÑATE GARCIA-IBARROLA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERVEZA ARTESANA DE LA MANCHA SL | Consejero | 08/09/2015 |
VINCULACIONES DE OÑATE GARCIA-IBARROLA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OÑATE GARCIA-IBARROLA IGNACIO
Empresa: CERVEZA ARTESANA DE LA MANCHA SL
Consejero
- Oñate Garcia-ibarrola Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 181, S 8, H CR 22744, I/A 5 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-13
Empresa: SERBAIKAL INGENIEROS SLL
Administrador Mancomunado
- Oñate Garcia-ibarrola Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30332 , F 129, S 8, H M 545917, I/A 2 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-28
Empresa: SERBAIKAL INGENIEROS SLL
Administrador Mancomunado
- Aguera Camacho Vicente
- Feranandez Del Pozo Javier Ricardo Carpio
- Oñate Garcia-ibarrola Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30332 , F 126, S 8, H M 545917, I/A 1 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-28
Información de OÑATE GARCIA-IBARROLA IGNACIO
Mostramos los datos de OÑATE GARCIA-IBARROLA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OÑATE GARCIA-IBARROLA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos